ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MATTHEW, CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1129835
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANK LEA PRICE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Timothy Hamilton Fieth | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|||||
Morag Elspeth Willoughby | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|||||
Louise Claire Robinson | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|||||
George Onyango Okal | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|||||
Paula Ayliffe | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|||||
Caroline Ann Sivasundaram | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|||||
Laura Mary Irvine | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|||||
Rev Thomas Simpson | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|||||
David William Binns | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|||||
Jonathan Davies | Ymddiriedolwr | 06 April 2019 |
|
|||||
Claire Mason | Ymddiriedolwr | 22 April 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.