Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF LEEK AND MEERBROOK
Rhif yr elusen: 1137749
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £520.40k | £364.30k | £332.52k | £391.29k | £221.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £420.47k | £524.70k | £483.98k | £393.21k | £279.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | £5.91k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £319.55k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £73.60k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.41k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £48.70k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £59.15k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £74.70k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £413.61k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.86k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.35k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £19.93k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.