ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW, BEDFORD
Rhif yr elusen: 1130171
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Lucy Frances Davis | Cadeirydd | 20 July 2021 |
|
|
||||
Natasha Ruth Vaughan | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Josephine Newton | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Samuel Pitkin | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Redfearn | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
IAN MICHAEL RICHES | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|||||
Roseanne Kinvig-Love | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Susan Jacqueline Smith | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Valerie Helen Littleford | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Victoria Suzanne Elizabeth Evans | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Sally Catherine Coleman | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Angela Huddart | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Jennifer Margaret Tomlinson | Ymddiriedolwr | 20 August 2020 |
|
|||||
Andrew Stephen Thomas | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Timothy Stephen Retout | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
ALISTAIR MARK SUTCLIFFE | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
CAROL GRACE WOOD | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
GARETH DAVID BURROWS | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
ELISABETH JAYNE THORNE | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
||||
LIONEL MAYOH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHEILA ANN BISSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE OLIVE GARRETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.