ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST LUKE, FORMBY
Rhif yr elusen: 1130493
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Matthew William Davis Dr | Cadeirydd | 22 September 2020 |
|
|||||
Jean Mainey | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Allyson May Jump | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Michael John Ellison Roberts | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
HILLARY JANE GRIFFIN | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
JOHN MICHAEL PAUL GELDER | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|||||
DEBORAH NICOLA DAVIES | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Dr DAVID NIGEL HOGBEN | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
FIONA GRIEVESON | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||
ANN DENNISON BPhil C.ED | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
STEVEN JOHN GINN | Ymddiriedolwr | 11 April 2019 |
|
|||||
MRS CHRIS PAYNE | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|
||||
ANNE ELIZABETH DIXON | Ymddiriedolwr | 04 July 2013 |
|
|
||||
JEAN WATTS | Ymddiriedolwr | 04 July 2013 |
|
|
||||
ANDREW EDWARD COX | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR HUGH DIXON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEN DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PROFESSOR ALLAN HOBSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.