Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST WULFRAM, GRANTHAM
Rhif yr elusen: 1131575
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £212.58k | £677.98k | £201.16k | £328.49k | £349.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £210.30k | £361.36k | £255.18k | £386.86k | £485.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.50k | £17.55k | £71.40k | £18.34k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £555.87k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £91.61k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £18.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £25.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £12.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £350.10k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £309.64k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £51.72k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £480 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £1.71k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.