ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST STEPHEN, EAST TWICKENHAM
Rhif yr elusen: 1131378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
23 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Matthews | Cadeirydd | 29 April 2019 |
|
|||||
Alison Mary Guy Purves | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Matt Norman | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Mark Myddelton | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Wai Hing Chan | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Shammah Banerjee | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Elaine Johnston | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Joanne Dixon | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Christopher Mark Askwith | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Zachary Alexander Jacka Jopling | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
David Sandford | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Louise Jovine Brearley Messer | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Benjamin John Pearman | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Ross Yarrow | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
Michael Stanley Wainer | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Leslie Victor Taylor | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Matthew Baird | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Sarah Parthina Gough | Ymddiriedolwr | 27 April 2015 |
|
|||||
MRS HELEN CHEN | Ymddiriedolwr | 29 April 2013 |
|
|
||||
MICHAEL WILKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SANDRA MARY ASHTON-JENNINGS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID WILLIAM PARISH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANTHONY JOHN DIXON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.