Hanes ariannol BOOKHAM BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1129903
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £541.53k | £585.66k | £603.83k | £576.32k | £641.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £629.38k | £631.39k | £657.63k | £603.18k | £610.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £77.26k | £2.49k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £75.57k | £72.89k | £77.26k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £433.29k | £479.97k | £481.78k | £465.68k | £501.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.01k | £10.49k | £9.32k | £6.73k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £97.63k | £93.87k | £111.56k | £103.19k | £109.75k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £603 | £1.33k | £1.18k | £713 | £2.34k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £27.64k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.66k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £629.38k | £631.39k | £657.63k | £603.18k | £102.78k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.97k | £5.44k | £7.69k | £8.60k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £108.39k | £101.26k | £105.94k | £103.82k | £77.98k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £507.79k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.