ymddiriedolwyr BOOKHAM BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1129903
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frances Miriam Pyatt | Cadeirydd | 13 March 2019 |
|
|
||||
David Paul Taggart | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Dr Daniel John Holt Commandeur | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Matthew Craig Downey | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|||||
Rev Gillian Campbell Hawkins | Ymddiriedolwr | 13 June 2016 |
|
|
||||
Rev Caroline Elizabeth Kingdon Oliveira | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.