ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BARNABAS WOODSIDE PARK
Rhif yr elusen: 1131412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
27 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew James Sachs | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Clare Isobel Worrell | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Peter James Boreham | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|||||
Jianbi Chen | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Rev Sebastian Cummings | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Adeline Selvaraj | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Emmanuel Korboe | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Robert Bo Sun | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Beth Jolley | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Anne Saffery | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Rev Dudley Desmond Dionysius Hanciles | Ymddiriedolwr | 19 September 2021 |
|
|
||||
Nathan Taylor | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
Tiani Fernando-Perera | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
Rev Andrew Gliddon | Ymddiriedolwr | 24 November 2020 |
|
|
||||
Fredy Tirado | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Evelyn Peart | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Ola Alabi | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Rev Adrian Clarke | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Oluwatosin Coker | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Rinret Leks | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Julia Connick | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Peter Troup | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Bridget Nunn-Harvey | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Jan Kovar | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Shirley Uloma Boateng | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
Rev HELEN LOUISE SHANNON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID JONATHAN VINCENT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.