Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY, REDHILL
Rhif yr elusen: 1130733
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £673.57k | £818.44k | £654.28k | £569.49k | £609.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £482.22k | £450.81k | £413.39k | £469.66k | £473.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.00k | N/A | N/A | N/A | £1.10k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £640.14k | £756.93k | £621.68k | £537.05k | £555.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.65k | £0 | £2.01k | £2.06k | £15.21k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £24.87k | £46.44k | £11.58k | £17.93k | £20.96k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.87k | £15.08k | £15.60k | £10.91k | £16.57k | |
|
Incwm - Arall | £50 | £0 | £3.40k | £1.55k | £1.22k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £25.17k | £43.53k | £0 | £1.62k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £481.38k | £427.16k | £411.29k | £464.12k | £451.75k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £841 | £21.29k | £139 | £1.20k | £17.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.84k | £2.91k | £2.73k | £2.79k | £2.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £28.23k | £0 | £30.76k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £2.36k | £1.97k | £4.33k | £4.33k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.