Hanes ariannol BEDE METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1135516
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £374.93k | £372.94k | £659.66k | £749.35k | £548.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £369.76k | £380.83k | £496.96k | £547.42k | £419.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £26 | £20 | £2.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £308.47k | £298.19k | £320.25k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £26 | £20 | £28 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £1.90k | £460 | £712 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £349.27k | £450.67k | £225.09k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £485.85k | £542.18k | £405.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £11.11k | £5.25k | £13.95k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.