ymddiriedolwyr BEDE METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1135516
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
67 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jane Helen Carter | Cadeirydd | 01 September 2019 |
|
|
||||
William George Lee | Ymddiriedolwr | 23 March 2020 |
|
|
||||
Rev Paul J Worsnop | Ymddiriedolwr | 16 March 2020 |
|
|
||||
John Stuart Phipps | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Ian Edwards | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Jeanette Edwards | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Susan Cassidy | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Mlamlankunzi Nkomo | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Dr Lynn Wales | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
David Parker | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Elaine Lawrence | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Rev Matthew Thomas Sheard | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Eileen Addison | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Tracey Wood | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||
Rev Deborah Wainwright | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|||||
Freda Isabelle Milburn | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|
||||
Rev Huw Sperring | Ymddiriedolwr | 13 March 2019 |
|
|||||
Angela Bell | Ymddiriedolwr | 01 December 2018 |
|
|
||||
Sheila Norman | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Brenda wallace | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Clare Worth | Ymddiriedolwr | 31 October 2016 |
|
|
||||
Brenda Donaldson | Ymddiriedolwr | 08 December 2011 |
|
|
||||
Linda Gaddes | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
Rev Judith Winifred Oldroyd | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Cicely Robinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Lorna Harland | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Jean Latimer | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Alan Pitchers | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Muriel Burgess | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Alan Bell | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Hilary Newman | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Peter Dennis James Beal | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Margaret Bell | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Marianne Gibson | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Keith Reader | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Patricia Robinson | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Mary Cartwright | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
David Patrick | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Pauline Dixon | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Jean Peacock | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Marie Hornby | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Brenda Coates | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Valerie Sullivan Codling | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Ian Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Jacqueline Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Elizabeth Bell | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Roy Tilley | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Katharine Mary Cresswell | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Barbara Rowell | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Jamesina Cable | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Judith Anne Bissett | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Sheridan Dixon | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|||||
Dr ANGELA HELEN LISHMAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|||||
David Haygarth | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|||||
Carol Jane Thompson | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|||||
Irene Morgan | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
David Ian Milne | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Malcolm Glass | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Estelle Burgess | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Robert Simpson | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
June Burns | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Ann Redhead | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Sylvia Booth | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Sylvia Black | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Rev Cynthia Rosemary Hardiman | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Freda Hurst | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
Lynn Hartridge | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.