ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER AND ST PAUL, DORCHESTER ON THAMES
Rhif yr elusen: 1133787
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Mary Tudor | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Rev Jane Elizabeth Willis | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|||||
Janet Rimmer | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Richard Tudor | Ymddiriedolwr | 30 October 2023 |
|
|
||||
Catherine Elizabeth Paul | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|||||
Stephanie Forman | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|||||
Sally Madeleine Bell | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Susan Michelle Lucas | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Gail Valerie Thomas | Ymddiriedolwr | 14 July 2019 |
|
|
||||
Richard Winslet | Ymddiriedolwr | 09 April 2018 |
|
|
||||
MALCOLM LUCAS | Ymddiriedolwr | 27 June 2013 |
|
|||||
MR NICK FORMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SANDRA GRIFFITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.