Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER'S, ST ALBANS
Rhif yr elusen: 1131571
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £544.76k | £471.13k | £503.20k | £479.86k | £730.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £528.00k | £440.07k | £555.35k | £565.65k | £958.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £95.17k | N/A | £103.41k | N/A | £181.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £129.63k | N/A | £119.99k | N/A | £115.12k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £288.80k | N/A | £268.00k | N/A | £372.71k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £31.16k | N/A | £11.79k | N/A | £61.15k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | £487 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £40.51k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £482.95k | N/A | £541.62k | N/A | £954.29k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | N/A | £4.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £45.05k | N/A | £3.06k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £25.71k | N/A | £11.86k | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £45.05k | N/A | £13.73k | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.