ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY'S KINGS WORTHY
Rhif yr elusen: 1130588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PAUL EDWARD BRADISH | Cadeirydd | 22 October 2015 |
|
|||||
Rev Jemima Catherine Lewis | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|||||
Jennifer Inglis | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Dane Stewart Inglis | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Carol Lynette Dale | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Deborah Jane Emmott--Dart | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Joanne Elizabeth Meharg | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Catherine Elizabeth Gardiner | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|||||
Julie Ann Young | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Robert Stanley Brown | Ymddiriedolwr | 21 October 2020 |
|
|
||||
Laura Elise Stevenson | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
Matthew David Briggs | Ymddiriedolwr | 03 April 2014 |
|
|
||||
ANDY BLAXLAND | Ymddiriedolwr | 26 April 2012 |
|
|
||||
EDWARD FRANCIS CHASE | Ymddiriedolwr | 11 June 2011 |
|
|
||||
COLONEL JOHN WILLIAM FREDERICK SWEETING CBE LLB | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.