ymddiriedolwyr POYNTON METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1133699
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Rosalind Watson | Cadeirydd | 17 March 2019 |
|
|||||
ZOE DAWSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
ANNE CATHARINE BATTERTON | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
SUSAN VERGHESE | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
RICHARD ERNEST BRUCE RATCLIFFE | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
BRIAN DOOLEY | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
MARGARET JOYCE MARTIN | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Gillian Freeman | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Alexander John Price | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
CHRISTINE JANE DING | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
JONATHAN MARK PROFFITT | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||
JUDITH MARY GIBBONS | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
STEWART NEVILLE BRADLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Jane Robson | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
DAVID WILLIAM HOLMES | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
JEAN DRINKWATER | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
MARGARET JOAN HAWKYARD | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
JOHN TURNER | Ymddiriedolwr | 30 June 2011 |
|
|
||||
DAVID DIPPIE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER DRINKWATER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.