ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES THE GREAT THORLEY
Rhif yr elusen: 1130506
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Gareth Paul Tracey | Cadeirydd | 29 July 2020 |
|
|||||
Phil Davis | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Clive John Weir | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|||||
Susan Lynne Sembhi | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Emma Louise Collins | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Paul Timothy Dean | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Rev Claire Olivia Therese Finlay | Ymddiriedolwr | 03 July 2022 |
|
|
||||
Christopher Ian Collins | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Daniel Paul Daniells-Smith | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|||||
Emma Louise White | Ymddiriedolwr | 04 July 2021 |
|
|
||||
Robert Andrew Ward-Booth | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Dr Alison Patricia Somers | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Kirsten Jane Pettinger | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Chris Carr | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
KATHARINE JANE ROPER | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
Pippa Roy-Chowdhury | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|||||
Sue Carr | Ymddiriedolwr | 31 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.