Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, BEVERLEY
Rhif yr elusen: 1131295
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £959.76k | £529.14k | £787.90k | £829.06k | £327.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £425.51k | £383.31k | £931.24k | £912.07k | £334.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £879.33k | £431.32k | £700.55k | £735.98k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £33.74k | £33.64k | £10.99k | £21.06k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.80k | £13.27k | £6.89k | £7.24k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £32.89k | £50.92k | £52.14k | £46.50k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £17.34k | £18.28k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £503.56k | £0 | £1.00k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £406.23k | £377.91k | £926.96k | £910.04k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £18.97k | £5.40k | £4.28k | £2.03k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.53k | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £316 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.