ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER'S, ADDINGHAM
Rhif yr elusen: 1134446
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucy Comerford | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||||
Susan Settle | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||||
Rev Mark Cannon | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|||||||
John Michael Walker Holdsworth | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||||
Keith Boothroyd | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||||
MATTHEW WADDILOVE-CARR | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||||
Judith Idle | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||||
PENELOPE MARY CRISFIELD | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||||
PROFESSOR ARTHUR FRANCIS | Ymddiriedolwr | 09 May 2012 |
|
|
||||||
CHRISTINE BEAN | Ymddiriedolwr | 26 June 2011 |
|
|
||||||
GORDON ATKINSON | Ymddiriedolwr | 20 June 2011 |
|
|
||||||
IAN RICHARD HEPWORTH | Ymddiriedolwr | 12 March 1993 |
|
|||||||
ANNE MARGARET HODGSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.