Hanes ariannol 1ST ILFRACOMBE (HOLY TRINITY) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1132090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (218 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.89k | £10.10k | £4.40k | £3.07k | £12.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.99k | £8.21k | £1.14k | £3.20k | £13.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £350 | £200 | N/A | N/A | £500 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.