ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF LAVANT
Rhif yr elusen: 1131684
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Martha Grace Weatherill | Cadeirydd | 08 September 2021 |
|
|
||||
Joanne Heather | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Zoe Mann | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
James Pickford | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Michael Ian Kingsford | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
CYNTHIA BLADES | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Iain Colin Campbell | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
Jenny Quest | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|||||
Sue Tostevin | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Georgina Bill | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
Deecie Tester | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.