ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER & ST PAUL,BROMLEY
Rhif yr elusen: 1133131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev James Harratt | Cadeirydd | 14 November 2018 |
|
|||||
Davina Dorothy Pike | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Michael Hodge | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Duncan McGill | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Sarah Dowling | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Lynn Hedges | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Mr Frank Roddy | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Anne Horner-Tree | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Timothy David Pike | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Jonathan Hutton | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
Peter Cheshire | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Susan Cox | Ymddiriedolwr | 06 April 2015 |
|
|
||||
BECKY CHANTRY | Ymddiriedolwr | 21 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.