ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH TIMPERLEY
Rhif yr elusen: 1131688
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Stephen Dunton | Cadeirydd | 28 April 2022 |
|
|
||||
Freda Murphy | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Matthew Clewes | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
David Bolton | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Carolyn Turner | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Lynne AVES | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Gill Bulpin | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Rouba Bunker | Ymddiriedolwr | 15 May 2021 |
|
|
||||
Sue Walsh | Ymddiriedolwr | 15 May 2021 |
|
|
||||
Janet Groos | Ymddiriedolwr | 15 May 2021 |
|
|
||||
Gill Campbell | Ymddiriedolwr | 15 May 2021 |
|
|
||||
Neil Provost | Ymddiriedolwr | 15 May 2021 |
|
|
||||
Margaret Thomason | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|
||||
Aileen Moran | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
JUDITH ANNE GILES | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Carol Ann Brooks-Johnson | Ymddiriedolwr | 09 April 2017 |
|
|
||||
TIM BARLOW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDA ANN GOODCHILD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN JOHN TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.