Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BISHOPSTON AND ST ANDREW, BRISTOL
Rhif yr elusen: 1133747
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £376.97k | £528.35k | £437.89k | £999.22k | £442.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £403.62k | £391.79k | £379.49k | £412.38k | £468.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £9.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £9.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £438.11k | N/A | £316.12k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £88.06k | N/A | £37.64k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £826 | N/A | £861 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £677 | N/A | £676 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £680 | N/A | £643.92k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £391.79k | N/A | £402.39k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £9.99k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.