ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL, SOUTH HARROW
Rhif yr elusen: 1130975
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruce Sean Stevens | Cadeirydd | 26 March 2023 |
|
|
||||
Lesley Menabney | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Augustine Naz M.Div. | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||
Melanie Ann Merle | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Richard Tubb | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Phyllis Anne Denise Grant | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Shenique Shelome Remekie LLB Hons | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Linda Margaret Swain | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Chandima Tharangani Mallikarachchi | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Anne Lesley Cox | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Boma Ere Fiberesima | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Nita Sherylann Nathaniel | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
Kwame Asare-Boateng | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|||||
Teresa Osborne | Ymddiriedolwr | 21 March 2016 |
|
|
||||
PAMELA MARY CLISSOLD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.