ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL COUNCIL OF ALL SAINTS, SOUTH CAVE
Rhif yr elusen: 1131863
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jennifer Gibson | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Cindy Karen Hider | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
John Caley | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Caley | Ymddiriedolwr | 15 August 2022 |
|
|
||||
CHRISTOPHER PAUL NELSON | Ymddiriedolwr | 15 August 2022 |
|
|||||
Sarah Jane Wilson | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Bruce Gordon Mathew | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Tara Filby | Ymddiriedolwr | 23 July 2019 |
|
|
||||
Ceri Dean Harris | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Mrs Jackie Bateman | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|||||
SHARON VODDEN | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|||||
Neil Sanderson | Ymddiriedolwr | 19 March 2012 |
|
|||||
Dr Peter Draper | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Alan Duckworth | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MRS H M SYSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR C D RIGG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS J M SELBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Carol Broughton | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.