Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST MARY ABBOTS, KENSINGTON
Rhif yr elusen: 1132235
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £580.00k | £440.19k | £517.93k | £644.92k | £680.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £578.71k | £525.15k | £504.12k | £659.51k | £839.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.47k | £9.75k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £184.84k | N/A | £192.37k | £285.75k | £261.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £206.97k | £257.31k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £359.44k | N/A | £21.18k | £119.26k | £121.81k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £35.73k | N/A | £304.38k | £41.02k | £39.71k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £2.53k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £200 | N/A | £10.73k | £12.52k | £10.71k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £482.36k | N/A | £447.46k | £639.24k | £825.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £54.00k | N/A | £18.40k | £20.27k | £13.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £61.29k | £60.13k | £20.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.62k | N/A | £6.61k | £7.67k | £3.94k | |
|
Gwariant - Arall | £42.35k | N/A | £38.26k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.