ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL AND ALL ANGELS COLEHILL
Rhif yr elusen: 1134712
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Suzanne Marie Pattle MA | Cadeirydd | 10 September 2014 |
|
|||||||||||||||||||||
Mary Margaret Wood | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||||||||||||||||||
Sharen Anne Green | Ymddiriedolwr | 21 April 2024 |
|
|
||||||||||||||||||||
Caroline Ruth Jones | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||||||||||||||||
Rebecca Jayne Bellows | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||||||||||||||||||
JO CLAYTON | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||||||||||||||||
Lindsay Wood | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||||||||||||||||||
Alan Howard Motson FCCA ACMA | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|||||||||||||||||||||
John Spatchet | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|||||||||||||||||||||
Adrian Christopher Ramshaw | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||
Helen Hunwick B.Ed Hons | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||
Hilary Susan Motson | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||
Graham John Kewley | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||||||||||||||||||
Muriel Mary Jacobs | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.