ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BROCKENHURST
Rhif yr elusen: 1131796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Simon Frank Eric Newham | Cadeirydd | 13 June 2019 |
|
|||||
DAPHNE ELIZABETH DODWELL | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|||||
TIMOTHY HENRY WARNER DODWELL | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|||||
Paul Austin Pearse | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Martin Fletcher | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Janet Elizabeth McDonald | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
ROBERT CHARLES COOMBS | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Jane Patricia Forrest | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Rosalind Norah Waight | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
John Merrick Pearson | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Anthony Francis Foulger MBE | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Pauline Marion Brown | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||
Jeremy Moss | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Wendy Jane Lay | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Nathan Richard Parnaby | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|||||
Jo Plummer | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
PETER JOHN LAY | Ymddiriedolwr | 18 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.