Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES, WESTMINSTER
Rhif yr elusen: 1133048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.13m | £1.36m | £1.31m | £1.22m | £1.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.17m | £1.22m | £955.79k | £1.40m | £2.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £635.14k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £251.87k | £251.96k | £1.02m | £674.54k | £558.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £682.27k | £675.58k | £165.41k | £0 | £343.75k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.90k | £47.65k | £8.80k | £536.00k | £93.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £175.21k | £175.37k | £113.45k | £12.41k | £144.24k | |
|
Incwm - Arall | £180 | £208.64k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £13.42k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £888.88k | £964.74k | £796.87k | £1.30m | £1.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £281.15k | £251.76k | £158.92k | £99.59k | £328.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.02k | £21.03k | £26.30k | £21.16k | £22.64k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £14.40k | £12.20k | £3.30k | £1.30k | £500 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.