Hanes ariannol TORCH HELP HUB
Rhif yr elusen: 1131576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £92.30k | £94.05k | £84.90k | £82.33k | £117.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.60k | £76.51k | £72.61k | £75.95k | £125.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.80k | N/A | £15.80k | £13.86k | £20.80k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.80k | £5.00k | £15.00k | £18.50k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.