ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, PLAISTOW, BROMLEY, DIOCESE OF ROCHESTER
Rhif yr elusen: 1132142
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ALAN KEELER | Cadeirydd |
|
||||||
Clement Llewellyn Sutton | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Anthia Margaret Page | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Lisa Carol Morris | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Suzanne Spooner | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|||||
Atlanta Topham | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Merle Jones | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Patricia Frances Boyden | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Rev Alison Ruth Tyler | Ymddiriedolwr | 18 November 2020 |
|
|
||||
Katherine Sand Hevezi | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
JILL ELIZABETH ATKINSON | Ymddiriedolwr | 01 May 1989 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.