ymddiriedolwyr WOKINGHAM BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1134862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Anne Chapman | Ymddiriedolwr | 29 January 2023 |
|
|||||
Timothy James Jinkerson | Ymddiriedolwr | 13 February 2022 |
|
|||||
Victor Marcus Freeney | Ymddiriedolwr | 13 February 2022 |
|
|
||||
Dr Prudence Mazili Mwanza | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||
Sharon Elisabeth Baynham | Ymddiriedolwr | 09 February 2020 |
|
|
||||
Stuart Green | Ymddiriedolwr | 26 February 2017 |
|
|
||||
Rev Nick Hudson | Ymddiriedolwr | 26 February 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.