ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. ALBAN, NORTH HARROW
Rhif yr elusen: 1132600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Sarah Elizabeth Archer | Cadeirydd | 18 August 2020 |
|
|||||||
Noah Rajan KELLY | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||||
Aruna Chrishmal Sumedha WARNASURIYA BA LLM AAL | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||||
David John LOOSEMORE CEng FICE | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||||
Andrew GARNER Phd MA BA | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||||
Ninus Khalil KHAKO DipHe | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||||
Supritha KOTIAN | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||||
Morwena Eleanor JONES | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||||
Jane Elizabeth Spencer-Davis | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|||||||
Diane TUCK BSc | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|||||||
Carys Margaret Grom | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||||
Marilyn Davies Devine | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||||
Thomas Henry JOHNSON | Ymddiriedolwr | 28 May 2019 |
|
|
||||||
GERARD JOSEPH DEVINE | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|||||||
Caoimhe Sweeney MSc, BSc | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||||
Julia Thamonda Michelle Skeete Powell | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||||
ALISON SUZANNE VALLANCE | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||||
EILEEN MARGARET EGGINGTON | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||||
PAULINE MAY PRINCE | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.