ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JUDE, PLYMOUTH.
Rhif yr elusen: 1134316
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Weekes | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Rob Ponsford | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Denise Horne | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Hardinge | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Selina Tyrell | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
Gloria Prout | Ymddiriedolwr | 24 April 2021 |
|
|
||||
SUSAN TURNER | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Rev TIMOTHY SMITH | Ymddiriedolwr | 27 April 2007 |
|
|||||
Debbie Macleod | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.