ymddiriedolwyr PAROCHIAL CHURCH COUNCILOF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST SAVIOUR WITH ST MARY COTHAM
Rhif yr elusen: 1132307
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David John Stephenson | Cadeirydd | 06 September 2018 |
|
|||||
Maria Josephine Fenner | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Karen Lee Jacoby | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Helen Heath | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Rev Adrian Howkins | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||
Janet Mayo | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Nathan John Schaefer | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Dr Matthew Carr | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Jennifer Mary Leggat-Green | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
Lorna Robinson | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
SUE HAWKINS | Ymddiriedolwr | 07 January 2012 |
|
|
||||
SALLY SEAMAN | Ymddiriedolwr | 07 January 2012 |
|
|
||||
PAULINE SHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.