ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BOSTON
Rhif yr elusen: 1138045
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev David Stephenson | Cadeirydd | 29 April 2024 |
|
|||||
Rev Sally Clifton | Ymddiriedolwr | 24 September 2023 |
|
|||||
Jayne Elizabeth Morris | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
CHRISTOPHER LADNER | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Marion Rose Forster Parish | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Andrew Nicholas Jordan Elms | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
John Lyon | Ymddiriedolwr | 06 September 2020 |
|
|
||||
Kathleen Davey | Ymddiriedolwr | 06 September 2020 |
|
|
||||
Isobel Thomas | Ymddiriedolwr | 06 September 2020 |
|
|
||||
Ashley Cooper | Ymddiriedolwr | 06 September 2020 |
|
|
||||
Granville R Paul | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
GRAHAM STEWART-SMITH | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Adam Kelk | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
||||
Robert William Tamberlin | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
||||
Paula Tamberlin | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
||||
SUE KIRK MBE MIHM | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
||||
Trevor Baily | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
||||
David Scoot | Ymddiriedolwr | 29 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.