ymddiriedolwyr COLCHESTER ROAD BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1133756
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (45 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Paul Delve | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|
||||
Sally Neal | Ymddiriedolwr | 12 July 2021 |
|
|||||
David Morris | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Gordon Crossley | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Fran Alexander | Ymddiriedolwr | 08 July 2018 |
|
|
||||
Rev JERRY BROWN | Ymddiriedolwr | 01 August 2014 |
|
|
||||
IAN CARRON | Ymddiriedolwr | 20 September 2012 |
|
|
||||
ANGELA CARPENTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM PETER ABBOTT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.