Dogfen lywodraethu STAFFORDSHIRE ARCHAEOLOGICAL AND HISTORICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 500586
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 02/10/1970 AS AMENDED ON 01/10/1971 AS AMENDED ON 05/10/1973 AS AMENDED ON 14/10/1994 AS AMENDED ON 05/10/2012
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF THE STUDY, AWARENESS INTERPRETATION, AND CARE OF THE HISTORIC ENVIRONMENT INCLUDING ITS BUILDINGS, SITES ANTIQUITIES AND HISTORICAL RECORDS PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY IN RELATION TO THE COUNTY OF STAFFORDSHIRE (HISTORIC BOUNDARIES)FOR THE INTEREST, EDUCATION AND BENEFIT OF ITS MEMBERS AND THE GENERAL PUBLIC.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED, IN PRACTICE SOUTH STAFFORDSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.