Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WATERLOO
Rhif yr elusen: 1132457
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £351.87k | £620.70k | £655.48k | £790.24k | £1.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £293.34k | £559.91k | £708.15k | £570.27k | £1.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £47.23k | £73.33k | £63.13k | £509.29k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £427.36k | £451.23k | £664.89k | £1.53m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £105.10k | £124.05k | £63.81k | £126.47k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £19.47k | £23.70k | £8.32k | £35.27k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £68.78k | £56.50k | £53.22k | £53.95k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £165.86k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £533.24k | £663.23k | £557.75k | £1.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £26.67k | £44.92k | £12.51k | £72.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £1.72k | £1.92k | £5.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £21.30k | £70.35k | £11.35k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.