Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HORLEY
Rhif yr elusen: 1133767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £247.18k | £264.36k | £270.01k | £307.71k | £269.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £213.72k | £210.72k | £214.92k | £188.30k | £421.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £6.95k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.40k | £6.55k | £6.95k | £6.75k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.