ymddiriedolwyr CEMETERY ROAD BAPTIST CHURCH, SHEFFIELD
Rhif yr elusen: 1132964
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew Philip Ginn | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Paul Riley | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Dr Anthony John Cowling | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Niall Gerard Finn | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
David John Timms | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Lois Ruth McGrath | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Olusola McKenzie | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Yvonne Timms | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Dative Mukamasoni | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Andrew Atkin | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.