ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, BARNES
Rhif yr elusen: 1134840
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATHERINE MARY ROE | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|||||
Philip David Smith | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|||||
Mark Richard Glasgow | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Caroline Mary Daphne Georgiadis | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Richard James Chalker | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
William Heller | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Elisabeth Munden | Ymddiriedolwr | 06 June 2023 |
|
|
||||
Lady Deborah Charlotte Stewartby | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Richard Nickels | Ymddiriedolwr | 04 May 2023 |
|
|
||||
Rev James Duncan Marston | Ymddiriedolwr | 04 December 2022 |
|
|
||||
Geoffrey Grant Fulton Barnett | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Patricia Chetwynd Hawkins | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Dr Helen Faride | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Michael Lennie Ross-McCall | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|||||
Rev James Benjamin Balfour Hutchings | Ymddiriedolwr | 22 July 2019 |
|
|
||||
Fawkia - known as Fouki Heller | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
Peter Martin Boyling | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PAUL RICHARD TEVERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.