ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANN, HANGER LANE
Rhif yr elusen: 1138028
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (280 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Ngeri-Wilson | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||
Dallas Joy Windsor | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Issac Sajith | Ymddiriedolwr | 10 April 2023 |
|
|
||||
William Jefferies | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Leonard Senior | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Adrian Mulcare | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Emma Archibald | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Geraldo Eghan | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Alexander Neofytou | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
Rev Jessica Swift | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|||||
Nesta Murray | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
OWEN MORGAN SLOMAN | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|||||
kATHYNE GREENFIELD-BROWN | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||
CORLENE BAIRD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR ROB HORSLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JASMIN ARCHIBALD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.