ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF EARLEY ST. NICOLAS
Rhif yr elusen: 1138037
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lynn Olasunkanmi | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Adrian John Bethell | Ymddiriedolwr | 26 March 2023 |
|
|
||||
Ukinebo Oghogho Abu | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
PATRICK HOLLOWAY | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Mary Jane Olney | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
DOUGLAS CONRAD WALROND | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|||||
Eleanor Gunbie | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Rev April Cornelia Beckerleg | Ymddiriedolwr | 07 July 2020 |
|
|
||||
Julia Jones | Ymddiriedolwr | 15 September 2019 |
|
|
||||
Peter Jeal | Ymddiriedolwr | 05 April 2019 |
|
|||||
Wendy Neale | Ymddiriedolwr | 20 April 2018 |
|
|
||||
Jennifer Muriel Bryce | Ymddiriedolwr | 12 March 2017 |
|
|
||||
ELAINE SPRATLING | Ymddiriedolwr | 12 March 2017 |
|
|||||
EMMA LOUISE MAJOR | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.