ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS HOVE
Rhif yr elusen: 1134601
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jon Crane | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||||
Anthony Guy Mollett | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||||
Alice Harrison | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||||
Tanya Palmer | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||||
Sarah Crompton | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|||||||
Luke Evans | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||||
Ann Joyce | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||||
Air Vice-Marshal Peter Millar CB | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.