ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SHERE
Rhif yr elusen: 1138039
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev TIMOTHY DANIEL HEANEY | Cadeirydd | 25 March 2019 |
|
|||||
James Colville | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
IAN TREVOR ALLEN | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|||||
Jane Margery Davis | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Roderick Duncan | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Kenneth Mead | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Susan Duncan | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Jane Buglear | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Victor Javed Kumar | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Katharine Mary Denny | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|
||||
Philip John Peter Doherty | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
JANE SARAH BUGLEAR | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
ANGUS JONATHAN D'ARCY DENNY | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
||||
JONATHAN HARRY CROSS | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|||||
Michael Leslie Currier | Ymddiriedolwr | 02 July 2017 |
|
|
||||
STEVE THURSTON | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
STUART JOHN MADDEN | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||
David Ian Oakden | Ymddiriedolwr | 25 February 2014 |
|
|||||
Rev SARAH FIELDING HUTTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN TREVOR ASTON MBA FCCA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN BETTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.