ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST AUGUSTINE WITH ST JOHN, KILBURN
Rhif yr elusen: 1132507
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev COLIN AMOS | Cadeirydd | 04 February 2012 |
|
|||||
Annabel Sim | Ymddiriedolwr | 12 March 2023 |
|
|
||||
Thomas Stockwell | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||
Christopher Rocha Moraes | Ymddiriedolwr | 13 September 2020 |
|
|
||||
Hazel Adams | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Joanne Osei-Asiamah | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Abinye Allison | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Lawrence Harrault | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
Jozef Orzech | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
STEPHEN RICHARD JOHNSON | Ymddiriedolwr | 31 October 2011 |
|
|||||
CECILIA ANIM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THALIA NETTLETON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REBECCA OSEI-ASIAMAH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.