ymddiriedolwyr LICHFIELD METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1134083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
33 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev WENDY WALKER | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|
||||
CHRISTINE ANN HAYES | Ymddiriedolwr | 09 June 2024 |
|
|
||||
ANDREW JAMES PHILIP POOLE | Ymddiriedolwr | 09 June 2024 |
|
|
||||
CATHERINE ACKROYD | Ymddiriedolwr | 09 June 2024 |
|
|
||||
SALLY HOGAN | Ymddiriedolwr | 09 June 2024 |
|
|
||||
NIGEL BRIAN HARDING | Ymddiriedolwr | 09 June 2024 |
|
|||||
JONATHAN MARK WOOLF | Ymddiriedolwr | 09 June 2024 |
|
|||||
HOWARD WILLIS | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|||||
SUSAN PATRICIA COLEY | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Dr DAVID CHARLES MICHAEL BARTON | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|||||
PAUL MCDERMOTT BSC | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|||||
MARK RICHARD HAMBLY | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
CAROLE MARY HICKS | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
SUSAN ELLEN HAMBLY | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
JANE PARKER | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
ELLEN CLAIRE GIBBON | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Rev Susan Smith | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
PETER STANLEY WALKER | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
DAVID SHAW | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
JENNIFER ANN YATES | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Rev Kenneth Graham Howcroft | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|||||
BARBARA ANN BARKER | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
ANNETTE PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|||||
ANNE WARDEN BROWN | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|||||
ANTHEA JOAN HOCKNEY | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|||||
CHRISTINE MCDERMOTT | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|||||
ALISON JANE STATHAM | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|||||
MATTHEW WILLIAM BATES | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
RICHARD COLEMAN | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
David Keith WATTERSON | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
GILLIAN MARGARET WOOLF | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
JOHN YATES | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|
||||
ANNE WESTOBY | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.