ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESTIASTICAL PARISH OF ST PETER, STREATHAM
Rhif yr elusen: 1138040
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Steffan Idris Mano Mathias MA PHD AKC | Cadeirydd | 26 July 2020 |
|
|||||
Rev Dr Benjamin Stephen Vertannes | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||
Sarah Judith Tew | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Marie-Therese Genevieve Rogers | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Olivia Suter | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Sharon Adassah Thomas | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
James Kenneth Macintyre | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Caroline Helen Johns SRN MA | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Mary Newbrook | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Duncan Eastoe | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
Josephine Dapaah BA | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
WINSTON FITZPATRICK TROTMAN | Ymddiriedolwr | 13 April 2014 |
|
|
||||
MAUREEN ETHEL CLARE DOWNS | Ymddiriedolwr | 09 June 2013 |
|
|
||||
DAVID JOHN CHAPMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGELA NEWBY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SIMON JOSEPH LAUNCHBURY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS JO HUTTON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.